Sie sind hier:
Ratsinfosystem
Personen
Herr Burkhard Bullwinkel
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Herr |
---|---|
Name: | Burkhard Bullwinkel |
Anschrift: | An der Borg 45 27729 Axstedt |
Partei: | SPD |
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
SPD Axstedt | stv. Vorsitzender | 01.11.2016 | 31.10.2021 |
SPD Axstedt | stv. Vorsitzender | 01.11.2021 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Gemeinderat Axstedt | Mitglied | 01.11.2021 | |
Umwelt-, Planungs- und Wegeausschuss Axstedt | Vorsitzender | 01.11.2021 | |
Gemeinderat Axstedt | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 |
Umwelt-, Planungs- und Wegeausschuss Axstedt | Vorsitzender | 01.11.2016 | 31.10.2021 |
Gremium | Vertretung von | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Ausschuss für Soziales, Kultur, Friedhof, Sport und Jugend Axstedt | Frau Wiebke Lange | stv. Mitglied | 01.11.2016 | 30.09.2017 |
Ausschuss für Soziales, Kultur, Friedhof, Sport und Jugend Axstedt | Frau Dorit Lühring (Ende der Wahlperiode) | stv. Mitglied | 01.10.2017 | 31.10.2021 |
Finanzausschuss Axstedt | Herr Norbert Bullwinkel | stv. Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 |
Verwaltungsausschuss Axstedt | Herr Udo Mester | stv. Beigeordneter | 01.11.2016 | 31.10.2021 |